Auskünfte zu Zdenek Horak
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Zdenek Horak
Publikationsnummer: 2040739, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Orap Software AG, in Zug, CHE-101.280.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2009, S. 45, Publ. 5102696).
Statutenänderung:
05.03.2015.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Grabenstrasse 11C, 6340 Baar. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horak, Philip, von Zug, in Bad Ragaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug];
Horak, Zdenek, von Zug, in Baar, Prokurist, mit Einzelprokura [bisher: in Zug].
Publikationsnummer: 1270698, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Red Line Sport GmbH, in Niederhasli, Handel mit Waren aller Art, insbesondere Sportartikeln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 10.11.1998, S. 7665).
Firma neu:
Red Line Sport GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.07.2003 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horak, Zdenek, von Zug, in Zug, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Gut, Rolf, von Zürich, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Wüthrich, Peter, von Thunstetten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
RED LINE SPORT GMBH, in Niederhasli, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 25.11.1997, S. 8522).
Statutenänderung:
30.09.1998, 22.10.1998.
Firma neu:
Red Line Sport GmbH.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Sportartikeln;
kann alle Geschäfte des Immobilienverkehrs vornehmen, Beteiligungen an anderen Gesellschaften erwerben, verwalten oder finanzieren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Rudolf, von Eggiwil, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF5'000.¬.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Peter, von Thunstetten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF8'000.¬ [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF5'000.¬];
Gut, Rolf, von Zürich, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF6'000.¬ [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF5'000.¬];
Horak, Zdenek, von Zug, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF6'000.¬ [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF5'000.¬].